HERMANOS MUÑOZ 2011 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fueros de Navarra-Nafarroako Foruen Kalea, 4
Código Postal 31013
Municipio Ansoáin/Antsoain
Provincia Navarra
Razón Social HERMANOS MUÑOZ 2011 SL
CIF B71051510
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otras instalaciones en obras de construcción
Fecha de Constitución 15/11/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE HERMANOS MUÑOZ 2011 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HERMANOS MUÑOZ 2011 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Elizalde Fernandez Fermin | Liquidador Unico | 10/02/2020 | 13/05/2021 |
Muñoz Gil Agustin | Liquidador Unico | 07/06/2019 | 10/02/2020 |
Gortari Garcia Luis Antonio | Liquidador Unico | 10/01/2019 | 07/06/2019 |
Muñoz Gil Agustin | Administrador Solidario | 07/12/2010 | 10/01/2019 |
Muñoz Gil Juan Jose | Administrador Solidario | 07/12/2010 | 10/01/2019 |
Muñoz Gil Victoriano | Administrador Solidario | 07/12/2010 | 10/01/2019 |
ACTOS BORME DE HERMANOS MUÑOZ 2011 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542 , F 188, S 8, H NA 30643, I/A 5 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542 , F 188, S 8, H NA 30643, I/A 5 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542 , F 188, S 8, H NA 30643, I/A 4 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542 , F 188, S 8, H NA 30643, I/A 4 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542 , F 188, S 8, H NA 30643, I/A 3 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542 , F 188, S 8, H NA 30643, I/A 3 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542 , F 187, S 8, H NA 30643, I/A 2 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542 , F 187, S 8, H NA 30643, I/A 2 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542 , F 187, S 8, H NA 30643, I/A 2 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542 , F 187, S 8, H NA 30643, I/A 2 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-31