HERMANOS ESCOBAR COQUILLAT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl de Castilla, Km. 5
Código Postal 03202
Municipio Elche/Elx
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social HERMANOS ESCOBAR COQUILLAT SL
CIF B54463807
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 27/11/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario GRUPO EMPRESARIAL ESNEX SL
VINCULACIONES DE HERMANOS ESCOBAR COQUILLAT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HERMANOS ESCOBAR COQUILLAT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Escobar Coquillat Jose | Apoderado | 24/03/2010 | 26/04/2021 |
GRUPO EMPRESARIAL ESNEX SL | Socio Unico | 23/03/2010 | 26/04/2021 |
GRUPO EMPRESARIAL ESNEX SL | Administrador Unico | 23/03/2010 | 26/04/2021 |
Escobar Coquillat Jose | Administrador Unico | 23/12/2009 | 23/03/2010 |
ACTOS BORME DE HERMANOS ESCOBAR COQUILLAT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3421 , F 101, S 8, H A 119561, I/A 5 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3421 , F 101, S 8, H A 119561, I/A 5 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-174-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3421 , F 99, S 8, H A 119561, I/A 3 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3421 , F 99, S 8, H A 119561, I/A 2 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3421 , F 99, S 8, H A 119561, I/A 2 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3421 , F 99, S 8, H A 119561, I/A 2 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3421 , F 97, S 8, H A 119561, I/A 1 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-03
Dirección:CMNO CASTILLA Km 5 (ELCHE)
Comienzo de operaciones:27/11/09
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:La actividad de arrendamientos urbanos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3421 , F 97, S 8, H A 119561, I/A 1 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-03