HERMANOS BARRAL SL - EXTINGUIDA
Municipio Coslada
Provincia Madrid
Razón Social HERMANOS BARRAL SL
CIF B28795227
Actividad Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción
Página Web www.hermanosbarral.grupobarral.com
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor ABEY GRAD SLP
VINCULACIONES DE HERMANOS BARRAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HERMANOS BARRAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABEY GRAD SLP | Auditor | 08/01/2016 | 05/04/2017 |
Barral Casado Daniel | Administrador Solidario | 18/01/2010 | 05/04/2017 |
Barral Corral Angel | Administrador Solidario | 18/01/2010 | 05/04/2017 |
Valero Barral Carlos | Apoderado Solidario | 21/01/2015 | 05/04/2017 |
Valero Barral Carlos | Administrador Solidario | 18/01/2010 | 21/01/2015 |
LAFUENTE AUDITORES ASOCIADOS SLP | Auditor | 17/01/2013 | 11/12/2014 |
Barral Corral Alejandro | Administrador Solidario | 18/01/2010 | |
Barral Corral Jesus | Administrador Solidario | 18/01/2010 | |
Barral Corral Pedro | Administrador Solidario | 18/01/2010 |
ACTOS BORME DE HERMANOS BARRAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4087 , F 219, S 8, H M 67962, I/A 28 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4087 , F 219, S 8, H M 67962, I/A 28 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4087 , F 219, S 8, H M 67962, I/A 27 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4087 , F 218, S 8, H M 67962, I/A 26 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4087 , F 217, S 8, H M 67962, I/A 25 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 21º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RELATIVO A LA RETRIBUCION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4087 , F 217, S 8, H M 67962, I/A 24 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-28
- Creación de la página web corporativa: www.hermanosbarral.grupobarral.com
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4087 , F 217, S 8, H M 67962, I/A 23 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 11 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RELATIVO A LA FORMA DE LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4087 , F 217, S 8, H M 67962, I/A 23 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4087 , F 217, S 8, H M 67962, I/A 22 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-233-28