HEREDITAS GESTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ramon y Cajal, 4
Código Postal 13001
Municipio Ciudad Real
Provincia Ciudad Real
Mapa Ver Mapa
Razón Social HEREDITAS GESTION SL
CIF B13572060
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Servicios administrativos combinados
Fecha de Constitución 30/09/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HEREDITAS GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HEREDITAS GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Camacho Fernandez Gema | Apoderado | 17/09/2018 | 05/02/2024 |
Camacho Fernandez Maria Teresa | Liquidador Unico | 05/02/2024 | 05/02/2024 |
Camacho Fernandez Teresa | Administrador Unico | 30/09/2014 | 05/02/2024 |
Nuñez Sanchez Maria Isabel | Apoderado | 29/04/2019 | 05/02/2024 |
Camacho Fernandez Teresa | Socio Unico | 30/09/2014 | 26/02/2019 |
ACTOS BORME DE HEREDITAS GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 179, S 8, H CR 23925, I/A 7 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-13
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 179, S 8, H CR 23925, I/A 7 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-13
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 179, S 8, H CR 23925, I/A 7 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-13
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 179, S 8, H CR 23925, I/A 7 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 179, S 8, H CR 23925, I/A 7 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-13
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 587 , F 50, S 8, H CR 23925, I/A 6 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-13
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 587 , F 50, S 8, H CR 23925, I/A 5 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-13
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 587 , F 50, S 8, H CR 23925, I/A 5 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-13
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 587 , F 49, S 8, H CR 23925, I/A 4 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-13
- C/ RAMON Y CAJAL 4 2º F (CIUDAD REAL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 587 , F 49, S 8, H CR 23925, I/A 3 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-13