HERCERRO SL - EXTINGUIDA
Municipio Elgoibar
Provincia Gipuzkoa
Razón Social HERCERRO SL
CIF B20898243
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 18/01/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HERCERRO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HERCERRO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Romero Javier | Administrador Unico | 30/05/2018 | 26/08/2022 |
Fernandez Romero Javier | Liquidador | 26/08/2022 | 26/08/2022 |
Fernandez Alonso Sergio | Secretario | 30/05/2016 | 30/05/2018 |
Fernandez Alonso Sergio | Consejero | 30/05/2016 | 30/05/2018 |
Fernandez Romero Javier | Presidente | 30/05/2016 | 30/05/2018 |
Fernandez Romero Juan Maria | Consejero | 30/05/2018 | |
Fernandez Romero Javier | Secretario | 30/05/2016 | |
Fernandez Romero Jose Antonio | Consejero Delegado Solidario | 30/05/2016 | |
Fernandez Romero Jose Antonio | Presidente | 30/05/2016 | |
Fernandez Romero Jose Antonio | Consejero | 30/05/2016 |
ACTOS BORME DE HERCERRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 102, S 8, H SS 26871, I/A 5 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-20
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 102, S 8, H SS 26871, I/A 5 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 102, S 8, H SS 26871, I/A 5 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 102, S 8, H SS 26871, I/A 5 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-20
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 102, S 8, H SS 26871, I/A 4 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 102, S 8, H SS 26871, I/A 4 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-20
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 102, S 8, H SS 26871, I/A 4 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-20
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 102, S 8, H SS 26871, I/A 3 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-20
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 102, S 8, H SS 26871, I/A 3 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-20