HENNEO MEDIA SA
Razón Social HENNEO MEDIA SA
CIF A50001973
Capital Social 6183000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Nombres Anteriores
- HERALDO DE ARAGON SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente De Yarza Lopez-madrazo Fernando
ORGANIGRAMA DE HENNEO MEDIA SA
VINCULACIONES DE HENNEO MEDIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HENNEO MEDIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguirre Loaso Jose Luis | Consejero | 24/05/2022 | |
Barreiro Sanz Jesus | Consejero | 24/05/2022 | |
De Yarza Lopez-madrazo Fernando | Presidente | 24/05/2022 | |
De Yarza Lopez-madrazo Fernando | Consejero | 24/05/2022 | |
De Yarza Lopez-madrazo Fernando | Consejero Delegado Solidario | 24/05/2022 | |
De Yarza Lopez-madrazo Iñigo | Vicepresidente | 24/05/2022 | |
De Yarza Lopez-madrazo Iñigo | Consejero | 24/05/2022 | |
De Yarza Lopez-madrazo Iñigo | Consejero Delegado Solidario | 24/05/2022 | |
De Yarza Lopez-madrazo Paloma | Consejero | 24/05/2022 | |
Gomez Foronda Susan | Consejero | 24/05/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HENNEO MEDIA SA
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596 , F 88, S 8, H Z 10524, I/A 82 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-50
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596 , F 88, S 8, H Z 10524, I/A 81 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-50
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268 , F 26, S 8, H Z 10524, I/A 80 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-50
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268 , F 26, S 8, H Z 10524, I/A 80 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-50
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268 , F 26, S 8, H Z 10524, I/A 80 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268 , F 26, S 8, H Z 10524, I/A 79 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-50
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268 , F 26, S 8, H Z 10524, I/A 78 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-50
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268 , F 26, S 8, H Z 10524, I/A 77 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268 , F 26, S 8, H Z 10524, I/A 76 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-50
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 35º. 1) El Consejo de Administración podrá regular su propio funcionamiento, aceptar la dimisión de los Consejeros Administradores y designar en su seno uno o más Consejeros-Delegados o uno o más gerentes, sin perjuicio de los apoderamientos que puedan conferir a cualquier persona. 2) El Artículo 36º.- El Consejo, sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona, podrá delegar todas o parte de sus facultades en cualquiera de sus miembros de acuerdo con lo establecido en los artículos 249 y 249 bís de la Ley de Sociedades de Capital. . Artículo 38º.- Funcionamiento del Consejo de Administración. 38.1.- Convocatoria. El Consejo se convocará por su Presidente o por quien haga sus veces, siempre que lo considere conveniente y, en todo, caso, cuando lo soliciten al menos dos Consejeros, en cuyo caso deberá convocarlo para ser Artículo 39º.- Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de actas que serán firmadas por el Presidente y el Secretario del Consejo. Las actas serán aprobadas por el propio órgano, al final de la reunión o en la siguiente; también podrán ser aprobadas por el Presidente y el
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268 , F 25, S 8, H Z 10524, I/A 75 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-50