HENNER - ARTAI SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Poeta Joan Maragall, 38
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social HENNER - ARTAI SA
CIF A86479532
Capital Social 320000.0 Euros
Actividad Actividades de agentes y corredores de seguros
Fecha de Constitución 30/05/2012
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE HENNER - ARTAI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HENNER - ARTAI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Molina Antonio Clemente | Liquidador | 27/12/2017 | 03/07/2019 |
Vizcayno De Barutell Federico | Apoderado | 01/10/2013 | 03/07/2019 |
Borras Sanjurjo Jaime Del Corazon De Jesus | Presidente | 20/11/2012 | 27/12/2017 |
Borras Sanjurjo Jaime Del Corazon De Jesus | Consejero | 20/11/2012 | 27/12/2017 |
Huergo Luz Joaquin | Consejero Delegado Solidario | 20/11/2012 | 27/12/2017 |
Huergo Luz Joaquin | Consejero | 20/11/2012 | 27/12/2017 |
Martinez Molina Antonio Clemente | Secretario No Consejero | 20/11/2012 | 27/12/2017 |
Moufarrege Cesar | Consejero Delegado Solidario | 20/11/2012 | 27/12/2017 |
Moufarrege Cesar | Consejero | 20/11/2012 | 27/12/2017 |
Rocchi Marco | Consejero | 20/11/2012 | 27/12/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HENNER - ARTAI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30063 , F 166, S 8, H M 541125, I/A 6 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30063 , F 166, S 8, H M 541125, I/A 5 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30063 , F 166, S 8, H M 541125, I/A 5 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30063 , F 166, S 8, H M 541125, I/A 5 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30063 , F 166, S 8, H M 541125, I/A 4 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-28
- C/ CAPITAN HAYA 38 - PISO 10 LETRA B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30063 , F 165, S 8, H M 541125, I/A 3 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30063 , F 165, S 8, H M 541125, I/A 2 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30063 , F 165, S 8, H M 541125, I/A 2 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30063 , F 165, S 8, H M 541125, I/A 2 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30063 , F 162, S 8, H M 541125, I/A 1 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-28