HENIFER SA - EXTINGUIDA
Municipio Casarrubios del Monte
Provincia Toledo
Razón Social HENIFER SA
CIF A78016334
Actividad Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE HENIFER SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HENIFER SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Mencia Jose-carlos | Secretario | 03/11/2014 | 30/07/2018 |
Fernandez Mencia Jose-carlos | Liquidador | 30/07/2018 | 30/07/2018 |
Fernandez Mencia Jose-carlos | Consejero Delegado Solidario | 26/04/2011 | 30/07/2018 |
Fernandez Mencia Jose-carlos | Consejero | 26/04/2011 | 30/07/2018 |
Heras Martin Miguel Angel | Consejero | 03/11/2014 | 30/07/2018 |
Heras Martin Salvador | Consejero Delegado Solidario | 26/04/2011 | 30/07/2018 |
Heras Martin Salvador | Presidente | 26/04/2011 | 30/07/2018 |
Heras Martin Salvador | Consejero | 26/04/2011 | 30/07/2018 |
Fernandez Mencia Jose-carlos | Vicepresidente | 26/04/2011 | 03/11/2014 |
Fernandez Mencia Salvador | Secretario | 26/04/2011 | 03/11/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HENIFER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1288 , F 62, S 8, H TO 22569, I/A 5 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-45
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1288 , F 62, S 8, H TO 22569, I/A 5 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-45
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1288 , F 62, S 8, H TO 22569, I/A 5 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-45
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1288 , F 62, S 8, H TO 22569, I/A 5 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-45
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1288 , F 61, S 8, H TO 22569, I/A 4 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-45
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1288 , F 61, S 8, H TO 22569, I/A 4 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-45
Consejero
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1288 , F 61, S 8, H TO 22569, I/A 4 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-45
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-7-45
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-87-45
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-87-45