HEMEROS KOPEION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Albereda, 10
Código Postal 46010
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social HEMEROS KOPEION SL
CIF B98257173
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 27/05/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Fullana Zarranz Juan Diego
VINCULACIONES DE HEMEROS KOPEION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HEMEROS KOPEION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fullana Zarranz Juan Diego | Administrador Unico | 17/06/2010 | 07/03/2022 |
Fullana Zarranz Juan Diego | Socio Unico | 17/06/2010 | 07/03/2022 |
Fullana Zarranz Juan Diego | Liquidador Unico | 07/03/2022 | 07/03/2022 |
ACTOS BORME DE HEMEROS KOPEION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9192, L 6475, F 168, S 8, H V 139209, I/A 2 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9192, L 6475, F 168, S 8, H V 139209, I/A 2 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9192, L 6475, F 168, S 8, H V 139209, I/A 2 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9192, L 6475, F 168, S 8, H V 139209, I/A 2 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9192, L 6475, F 168, S 8, H V 139209, I/A 2 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-159-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9192, L 6475, F 166, S 8, H V 139209, I/A 1 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9192, L 6475, F 166, S 8, H V 139209, I/A 1 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-46
Dirección:PASEO DE LA ALAMEDA 10 14 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:27/05/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:1.- La consultoría, asesoramiento, realización de proyectos, instalación, desarrollo, gestión de plantas e instalaciones de terceros, formación y explotación de sistemas o instalaciones de producción o generación de energíasrenovables en cualquiera de sus opciones, así como la distribución y venta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9192, L 6475, F 166, S 8, H V 139209, I/A 1 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-46