HEMAR INGENIERIA Y FORMACION SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Oro, 88
Código Postal 28770
Municipio Colmenar Viejo
Provincia Madrid
Razón Social HEMAR INGENIERIA Y FORMACION SLP
CIF B85626505
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 03/02/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Gonzalez De La Serna Miguel Felix
VINCULACIONES DE HEMAR INGENIERIA Y FORMACION SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HEMAR INGENIERIA Y FORMACION SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez De La Serna Miguel Felix | Administrador Unico | 22/12/2009 | 03/01/2022 |
Gonzalez De La Serna Miguel Felix | Socio Unico | 18/12/2009 | 03/01/2022 |
Gonzalez De La Serna Miguel Felix | Liquidador | 03/01/2022 | 03/01/2022 |
Gonzalez De La Serna Jose Sebastian | Administrador Solidario | 03/03/2009 | 22/12/2009 |
Gonzalez De La Serna Miguel Felix | Administrador Solidario | 03/03/2009 | 22/12/2009 |
ACTOS BORME DE HEMAR INGENIERIA Y FORMACION SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26456 , F 168, S 8, H M 476783, I/A 4 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26456 , F 168, S 8, H M 476783, I/A 4 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26456 , F 168, S 8, H M 476783, I/A 4 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26456 , F 168, S 8, H M 476783, I/A 4 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-203-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26456 , F 167, S 8, H M 476783, I/A 3 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26456 , F 167, S 8, H M 476783, I/A 3 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26456 , F 167, S 8, H M 476783, I/A 3 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26456 , F 167, S 8, H M 476783, I/A 2 (18/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-249-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26456 , F 166, S 8, H M 476783, I/A 1 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-50-28