HELPHIRE SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Consejo de Europa, 34
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social HELPHIRE SPAIN SL
CIF B85130284
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Fecha de Constitución 27/06/2007
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE HELPHIRE SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HELPHIRE SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bentley Jackson Mark | Consejero | 07/06/2011 | |
DELOITTE ABOGADOS SL | Liquidador | 07/06/2011 | 07/06/2011 |
Gervas Garcia Ramos Juan | Secretario | 07/06/2011 | |
Gil Carrajo Maria Jose | Apoderado Solidario | 07/06/2011 | 07/06/2011 |
Gomez Cuetara Martinez Isabel | Apoderado Solidario | 07/06/2011 | 07/06/2011 |
Gonzalez De Zulueta Fernando | Representante | 07/06/2011 | 07/06/2011 |
Myles Tripp Jason | Consejero | 14/09/2009 | 07/06/2011 |
Myles Tripp Jason | Apoderado | 14/12/2009 | 07/06/2011 |
Pickman Sala Alfonso | Apoderado Mancomunado | 07/06/2011 | |
Rodriguez De Rivera Rico Jaime | Apoderado Solidario | 07/06/2011 | 07/06/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HELPHIRE SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24679 , F 32, S 8, H M 444191, I/A 11 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24679 , F 32, S 8, H M 444191, I/A 11 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-28
Apoderado Solidario
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24679 , F 32, S 8, H M 444191, I/A 11 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24679 , F 32, S 8, H M 444191, I/A 11 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24679 , F 32, S 8, H M 444191, I/A 11 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24679 , F 30, S 8, H M 444191, I/A 10 (14/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24679 , F 30, S 8, H M 444191, I/A 10 (14/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24679 , F 30, S 8, H M 444191, I/A 9 (14/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-183-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24679 , F 30, S 8, H M 444191, I/A 9 (14/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-183-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24679 , F 29, S 8, H M 444191, I/A 8 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-28