HELIOPOLITANA ISAMPE SL - EXTINGUIDA
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social HELIOPOLITANA ISAMPE SL
CIF B41824939
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Propietario Borrero Bejarano Maria Isabel
VINCULACIONES DE HELIOPOLITANA ISAMPE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HELIOPOLITANA ISAMPE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Borrero Bejarano Maria Isabel | Liquidador Unico | 13/08/2018 | 13/08/2018 |
Borrero Bejarano Maria Isabel | Socio único | 13/08/2018 | |
Borrero Bejarano Maria Isabel | Socio Unico | 11/01/2017 | 13/08/2018 |
Borrero Bejarano Maria Isabel | Administrador Unico | 11/01/2017 | 13/08/2018 |
Valdivia Calle Miguel | Administrador Unico | 11/01/2017 |
ACTOS BORME DE HELIOPOLITANA ISAMPE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 104, S 8, H SE 28972, I/A 3 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 104, S 8, H SE 28972, I/A 3 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 104, S 8, H SE 28972, I/A 3 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 104, S 8, H SE 28972, I/A 3 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 104, S 8, H SE 28972, I/A 3 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 104, S 8, H SE 28972, I/A 2 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 104, S 8, H SE 28972, I/A 2 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 104, S 8, H SE 28972, I/A 2 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-216-41