HELICANARIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de las Petroliferas, S/N
Código Postal 35008
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social HELICANARIAS SL
CIF B80871437
Capital Social 3300.0 Euros
Nombres Anteriores
- HELICANARIAS SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HELICANARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HELICANARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Suarez Calvo Ana | Apoderado Solidario | 27/04/2015 | 17/09/2020 |
Suarez Calvo German Carlos | Apoderado Solidario | 27/04/2015 | 17/09/2020 |
Suarez Calvo German Carlos | Administrador Unico | 05/03/2020 | 17/09/2020 |
Suarez Calvo German Carlos | Liquidador | 17/09/2020 | 17/09/2020 |
Ramirez Baez Jose Juan | Administrador Unico | 05/03/2010 | 05/03/2020 |
Santana Rivero Bernardino | Apoderado | 02/03/2018 | |
Calvo Gonzalez Andres | Apoderado | 15/07/2015 | |
Santana Rivero Bernardino | Apoderado | 15/07/2015 |
ACTOS BORME DE HELICANARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 65, S 8, H GC 17671, I/A 18 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 65, S 8, H GC 17671, I/A 18 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 65, S 8, H GC 17671, I/A 18 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 65, S 8, H GC 17671, I/A 18 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 65, S 8, H GC 17671, I/A 17 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 65, S 8, H GC 17671, I/A 17 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 65, S 8, H GC 17671, I/A 16 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-35
- AVDA DE LAS PETROLIFERAS S/N 1ª - EDIFICIO ASTICA (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 65, S 8, H GC 17671, I/A 15 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 65, S 8, H GC 17671, I/A 15 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-35
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 65, S 8, H GC 17671, I/A 14 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-138-35