HELI-BLANES PROMOCIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ramon y Cajal, 26
Código Postal 03690
Municipio San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social HELI-BLANES PROMOCIONES SL
CIF B53930137
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 29/09/2004
Órgano Administración Administrador único
Propietario Blanes Gomis Elias
VINCULACIONES DE HELI-BLANES PROMOCIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HELI-BLANES PROMOCIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanes Gomis Elias | Liquidador | 03/06/2020 | 03/06/2020 |
Blanes Gomis Elias | Socio Unico | 19/12/2011 | 03/06/2020 |
Blanes Gomis Elias | Administrador Unico | 19/12/2011 | 03/06/2020 |
Blanes Gomis Elias | Administrador Mancomunado | 19/12/2011 | |
Lillo Montoyo Eleuterio Vicente | Administrador Mancomunado | 19/12/2011 |
ACTOS BORME DE HELI-BLANES PROMOCIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2842 , F 18, S 8, H A 87092, I/A 3 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-03
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2842 , F 18, S 8, H A 87092, I/A 3 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2842 , F 18, S 8, H A 87092, I/A 3 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2842 , F 18, S 8, H A 87092, I/A 3 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2842 , F 18, S 8, H A 87092, I/A 2 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2842 , F 18, S 8, H A 87092, I/A 2 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2842 , F 18, S 8, H A 87092, I/A 2 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2842 , F 18, S 8, H A 87092, I/A 2 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-201-03
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-18-03