HELADO ARTESANAL IL TUCANO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Dña. Bienvenida Martin "la Practicanta", 38
Código Postal 35580
Municipio Yaiza
Provincia Las Palmas
Razón Social HELADO ARTESANAL IL TUCANO SL
CIF B76041698
Capital Social 6014.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles
Fecha de Constitución 10/09/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Mele Mirko
VINCULACIONES DE HELADO ARTESANAL IL TUCANO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HELADO ARTESANAL IL TUCANO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mele Mirko | Liquidador | 14/03/2023 | 14/03/2023 |
Mele Mirko | Administrador Unico | 19/07/2016 | 14/03/2023 |
Mele Mirko | Socio Unico | 19/07/2016 | 14/03/2023 |
Roberto Ventura | Socio Unico | 15/12/2011 | 19/07/2016 |
Roberto Ventura | Administrador Unico | 15/12/2011 | 19/07/2016 |
Gonzalez San Miguel Felipe Fernando | Administrador Unico | 08/10/2009 | 15/12/2011 |
ACTOS BORME DE HELADO ARTESANAL IL TUCANO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 47, S 8, H IL 9804, I/A 4 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 47, S 8, H IL 9804, I/A 4 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 47, S 8, H IL 9804, I/A 4 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-35
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 47, S 8, H IL 9804, I/A 4 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 47, S 8, H IL 9804, I/A 3 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 47, S 8, H IL 9804, I/A 3 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-35
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 47, S 8, H IL 9804, I/A 3 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 47, S 8, H IL 9804, I/A 2 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 47, S 8, H IL 9804, I/A 2 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-35
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 47, S 8, H IL 9804, I/A 2 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-35