HEIDER & HIJOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Rosa, 31
Código Postal 07181
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social HEIDER & HIJOS SL
CIF B57643884
Capital Social 76322.34 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 09/12/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Heider Christine
VINCULACIONES DE HEIDER & HIJOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HEIDER & HIJOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Heider Andreas-siegfried | Apoderado Solidario | 13/01/2010 | 18/10/2011 |
Heider Christine | Liquidador | 18/10/2011 | 18/10/2011 |
Heider Christine | Socio Unico | 31/12/2009 | 18/10/2011 |
Heider Christine | Administrador Unico | 31/12/2009 | 18/10/2011 |
ACTOS BORME DE HEIDER & HIJOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 204, S 8, H PM 65073, I/A 4 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 204, S 8, H PM 65073, I/A 4 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 204, S 8, H PM 65073, I/A 4 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 204, S 8, H PM 65073, I/A 4 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 204, S 8, H PM 65073, I/A 4 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-07
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 73.316,34 | Euros |
Capital Actual: | 76.322,34 | Euros |
Porcentaje: | 2.439,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 204, S 8, H PM 65073, I/A 3 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-141-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 203, S 8, H PM 65073, I/A 2 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 202, S 8, H PM 65073, I/A 1 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-8-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 202, S 8, H PM 65073, I/A 1 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-8-07