1962 CAPITAL SICAV
Dirección social Plaza Independencia, 6
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social 1962 CAPITAL SICAV
Nombres Anteriores
- HEGULI GESTION GLOBAL SICAV
- PRATS CAPITAL SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Cusco Ramoneda Pere
ORGANIGRAMA DE 1962 CAPITAL SICAV
VINCULACIONES DE 1962 CAPITAL SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE 1962 CAPITAL SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co | Ent.Reg.Cont | 19/05/2015 | |
Marin- Lozano Monton Ofelia | Consejero | 04/12/2013 | |
Scherk Serrat Walter Jose | Consejero | 04/12/2013 | |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 01/10/2013 | |
ABANTE ASESORES GESTION SGIIC SA | Entidad Gestora | 30/07/2013 | |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 30/07/2013 | |
Eizaguirre Cavestany Marta | Secretario No Consejero | 19/06/2013 | |
Cusco Ramoneda Pere | Presidente | 29/08/2011 | |
Cusco Ramoneda Pere | Consejero | 29/08/2011 | |
Prats Orriols Josep | Consejero | 29/08/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE 1962 CAPITAL SICAV
- COMUNICADA LA BAJA DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE LA CNMV SEGUN RESOLUCION DICTADA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15376 , F 197, S 8, H M 258022, I/A 1 M (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21197 , F 223, S 8, H M 258022, I/A 44 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-104-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21197 , F 223, S 8, H M 258022, I/A 43 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21197 , F 223, S 8, H M 258022, I/A 42 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21197 , F 223, S 8, H M 258022, I/A 41 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21197 , F 223, S 8, H M 258022, I/A 41 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-28
- PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 6 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21197 , F 222, S 8, H M 258022, I/A 40 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21197 , F 222, S 8, H M 258022, I/A 39 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21197 , F 222, S 8, H M 258022, I/A 38 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28
- - CESE DE ENTIDAD ENCARGADA DE LA LLEVANZA DEL REGISTRO CONTABLE DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD. Sujeto cesado: "SERVICIO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA". Fecha de cese: 09/04/2015. NIF/CIF: A58854563
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21197 , F 221, S 8, H M 258022, I/A 37 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-28