HEGOMENDI GARRAIOAK SAL - EXTINGUIDA
Municipio Arrasate/Mondragón
Provincia Gipuzkoa
Razón Social HEGOMENDI GARRAIOAK SAL
CIF A20444873
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE HEGOMENDI GARRAIOAK SAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HEGOMENDI GARRAIOAK SAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KOBEKA HARROBIAK SL | Liquidador | 19/12/2016 | 19/12/2016 |
KOBEKA HARROBIAK SL | Secretario | 25/08/2016 | 19/12/2016 |
KOBEKA HARROBIAK SL | Consejero | 25/08/2016 | 19/12/2016 |
TRANSPORTES CAMPANZAR SAL | Consejero | 25/08/2016 | 19/12/2016 |
Zurutuza Villar Iñaki | Presidente | 25/08/2016 | 19/12/2016 |
Zurutuza Villar Iñaki | Consejero | 25/08/2016 | 19/12/2016 |
Beitia Oregui Yon Estebe | Consejero | 05/08/2010 | 25/08/2016 |
Errazquin Urquizu Enrique | Consejero | 05/08/2010 | 25/08/2016 |
Etxebarria Berezibar Jose Ramon | Consejero | 05/08/2010 | 25/08/2016 |
KOBEKA HARROBIAK SL | Secretario | 05/08/2010 | 25/08/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HEGOMENDI GARRAIOAK SAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 144, S 8, H SS 6904, I/A 20 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 144, S 8, H SS 6904, I/A 20 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 144, S 8, H SS 6904, I/A 20 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-20
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 144, S 8, H SS 6904, I/A 20 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-20
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 144, S 8, H SS 6904, I/A 19 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-20
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 144, S 8, H SS 6904, I/A 19 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-236-20
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 143, S 8, H SS 6904, I/A 18 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-20
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 143, S 8, H SS 6904, I/A 18 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-20