HEDENSTED PV VII SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 26
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HEDENSTED PV VII SL
CIF B25672742
Capital Social 103100.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 25/07/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario CRUANORNA SL
VINCULACIONES DE HEDENSTED PV VII SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HEDENSTED PV VII SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRUANORNA SL | Socio Unico | 02/03/2015 | 19/11/2015 |
Perez Marcos Oscar | Administrador Unico | 02/03/2015 | 19/11/2015 |
Pellicer Ambert Jordi | Socio Unico | 11/06/2013 | 02/03/2015 |
Pellicer Ambert Jordi | Administrador Unico | 02/03/2015 | |
Serra Florejachs Monica | Apoderado | 11/06/2013 | 02/03/2015 |
ACTOS BORME DE HEDENSTED PV VII SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33270 , F 208, S 8, H M 598719, I/A 3 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33270 , F 208, S 8, H M 598719, I/A 3 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33270 , F 208, S 8, H M 598719, I/A 3 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-28
- PRODUCCION, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. CNAE 351. COMPRAVENTA Y EXPLOTACION DE PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS. COMPRAVENTA, EXPLOTACION Y ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33270 , F 205, S 8, H M 598719, I/A 2 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-28
- C/ SERRANO 26 6& (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33270 , F 205, S 8, H M 598719, I/A 2 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-. Se aprueba un nuevo texto refundido de los estatutos sociales, aprobándose expresamente las modificaciones de los artículos 2, 5, 9 y 10 de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33270 , F 205, S 8, H M 598719, I/A 2 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1160 , F 186, S 8, H L 23028, I/A 6 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1160 , F 186, S 8, H L 23028, I/A 5 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1160 , F 186, S 8, H L 23028, I/A 5 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-25
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1160 , F 186, S 8, H L 23028, I/A 7 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-25