HEALTHCARE HUMAN RESOURCES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sor Eulalia D'Anzizu, 34
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social HEALTHCARE HUMAN RESOURCES SL
CIF B63695324
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 01/12/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HEALTHCARE HUMAN RESOURCES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HEALTHCARE HUMAN RESOURCES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Umbert Van Roesel Enrique | Apoderado Solidario | 12/08/2015 | 09/11/2020 |
Van Roessel Zwetsloot Ida Maria | Administrador Unico | 10/05/2011 | 09/11/2020 |
Van Roessel Zwetsloot Ida Maria | Liquidador | 09/11/2020 | 09/11/2020 |
Umbert Millet Inmaculada | Secretario No Consejero | 10/05/2011 | |
Umbert Millet Pablo | Consejero | 10/05/2011 | |
Umbert Van Roessel Enrique | Consejero | 10/05/2011 | |
Umbert Van Roessel Enrique | Consejero Delegado | 10/05/2011 | |
Van Roessel Zwetsloot Ida Maria | Presidente | 10/05/2011 | |
Van Roessel Zwetsloot Ida Maria | Consejero | 10/05/2011 | |
Van Roessel Zwetsloot Ida Maria | Consejero Delegado | 10/05/2011 |
ACTOS BORME DE HEALTHCARE HUMAN RESOURCES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37154 , F 96, S 8, H B 300584, I/A 6 (09/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37154 , F 96, S 8, H B 300584, I/A 6 (09/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37154 , F 96, S 8, H B 300584, I/A 6 (09/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37154 , F 95, S 8, H B 300584, I/A 5 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37154 , F 95, S 8, H B 300584, I/A 4 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37154 , F 95, S 8, H B 300584, I/A 4 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-135-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2008)
CVE: BORME-B-2009-16-08