HEALTH FOOD PACKAGING SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL DE GUIMAR MANZANA 13, PARCELA 20
Municipio Güímar
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social HEALTH FOOD PACKAGING SL
CIF B76559244
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 14/11/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HEALTH FOOD PACKAGING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HEALTH FOOD PACKAGING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Tabares Padilla Carlos Javier | Liquidador | 05/11/2018 | 05/11/2018 |
Tabares Padilla Carlos Javier | Administrador Unico | 09/10/2017 | 05/11/2018 |
Cabeza Cedres Isidro Miguel | Administrador Mancomunado | 13/12/2011 | 09/10/2017 |
Fumero Gonzalez Eugenio | Administrador Mancomunado | 13/12/2011 | 09/10/2017 |
Tabares Padilla Carlos Javier | Administrador Mancomunado | 13/12/2011 | 09/10/2017 |
ACTOS BORME DE HEALTH FOOD PACKAGING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3211 , F 30, S 8, H TF 49526, I/A 3 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3211 , F 30, S 8, H TF 49526, I/A 3 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3211 , F 30, S 8, H TF 49526, I/A 3 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3211 , F 30, S 8, H TF 49526, I/A 3 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3211 , F 29, S 8, H TF 49526, I/A 2 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-202-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3211 , F 29, S 8, H TF 49526, I/A 2 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-202-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3211 , F 29, S 8, H TF 49526, I/A 2 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-202-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3211 , F 27, S 8, H TF 49526, I/A 1 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-38
Dirección:POLIG INDUSTRIAL DE GUIMAR MANZANA 13, PARCELA 20 (GUIMAR)
Comienzo de operaciones:14/11/11
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tiene por objeto: a.- La compra venta, al mayor y menor, arrendamiento, producción, fabricación, importación, exportación, consignación, almacenaje, maquilación y distribución de todo tipo de bienes en general afectos al comercio, incluyendo toda clase de mercancías y mercaderías y produ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3211 , F 27, S 8, H TF 49526, I/A 1 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-38