HCF ENERGIAS ALTERNATIVAS II SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orense, 81
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HCF ENERGIAS ALTERNATIVAS II SL
CIF B84252923
Capital Social 126326.75 Euros
Fecha de Constitución 03/03/2005
Órgano Administración Administrador único
Propietario FAMCOSSAN SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
VINCULACIONES DE HCF ENERGIAS ALTERNATIVAS II SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HCF ENERGIAS ALTERNATIVAS II SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Costa Perez Esteban | Representante | 05/07/2017 | 02/02/2023 |
Costa Perez Esteban | Liquidador | 02/02/2023 | 02/02/2023 |
FAMCOSSAN SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Unico | 05/07/2017 | 02/02/2023 |
FAMCOSSAN SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Socio Unico | 05/07/2017 | 02/02/2023 |
Castells Fernandez Alvaro | Administrador Unico | 05/07/2017 |
ACTOS BORME DE HCF ENERGIAS ALTERNATIVAS II SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21097 , F 129, S 8, H M 374480, I/A 7 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21097 , F 129, S 8, H M 374480, I/A 7 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21097 , F 129, S 8, H M 374480, I/A 7 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21097 , F 129, S 8, H M 374480, I/A 7 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
- C/ ORENSE 81 7 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21097 , F 128, S 8, H M 374480, I/A 6 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21097 , F 128, S 8, H M 374480, I/A 6 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21097 , F 128, S 8, H M 374480, I/A 6 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21097 , F 128, S 8, H M 374480, I/A 6 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21097 , F 127, S 8, H M 374480, I/A 5 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-28
Capital Anterior: | 136.675,00 | Euros |
Disminución de capital | 10.348,25 | Euros |
Capital Actual: | 126.326,75 | Euros |
Porcentaje: | 7,57 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21097 , F 127, S 8, H M 374480, I/A 5 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-28