HAZEL GESTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Alameda de Osuna, 81
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HAZEL GESTION SL
CIF B85622850
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 21/01/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE HAZEL GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HAZEL GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Modrego Lopez Manuel | Administrador Solidario | 18/03/2009 | 07/06/2022 |
Modrego Ojeda Sara | Liquidador | 07/06/2022 | 07/06/2022 |
Modrego Ojeda Sara | Administrador Solidario | 18/03/2009 | 07/06/2022 |
Modrego Ojeda Esther | Administrador Solidario | 18/03/2009 | 19/06/2018 |
ACTOS BORME DE HAZEL GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26530 , F 170, S 8, H M 478119, I/A 3 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26530 , F 170, S 8, H M 478119, I/A 3 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26530 , F 170, S 8, H M 478119, I/A 3 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26530 , F 170, S 8, H M 478119, I/A 3 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-28
- Otras modificaciones estatutarias: 13. Organización de la administración de la sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26530 , F 170, S 8, H M 478119, I/A 2 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26530 , F 170, S 8, H M 478119, I/A 2 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-188-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26530 , F 168, S 8, H M 478119, I/A 1 (18/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-61-28
Dirección:PASEO ALAMEDA DE OSUNA 81 (MADRID)
Comienzo de operaciones:21/01/09
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:PRESTACION A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS, TANTO NACIONALES COMO EXTRANJERAS, DE TODA CLASE DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO CONTABLE, FINANCIERO, TRIBUTARIO,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26530 , F 168, S 8, H M 478119, I/A 1 (18/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-61-28