HAVELLS SYLVANIA SPAIN LOGISTICS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de los Llanos de Jerez, 17
Código Postal 28823
Municipio Coslada
Provincia Madrid
Razón Social HAVELLS SYLVANIA SPAIN LOGISTICS SL
CIF B84316918
Actividad Depósito y almacenamiento
Fecha de Constitución 28/06/2005
Página Web www.havells-sylvania.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HAVELLS SYLVANIA SPAIN LOGISTICS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HAVELLS SYLVANIA SPAIN LOGISTICS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Flowil International Lighting Holding Bv | Liquidador | 21/03/2011 | 21/03/2011 |
Flowil International Lighting Holding Bv | Administrador Unico | 27/01/2009 | 21/03/2011 |
Noblejas Navarro Alberto | Representante | 21/03/2011 | 21/03/2011 |
Noblejas Navarro Alberto | Representante | 27/01/2009 | 21/03/2011 |
Piccart Elly Christina Hendrika | Apoderado | 13/01/2010 | 21/03/2011 |
Vouilloz Simon James | Apoderado | 13/01/2010 | 21/03/2011 |
Heinisch Rudolf | Apoderado Mancomunado | 13/01/2010 | |
Langhoiz Per | Apoderado Mancomunado | 13/01/2010 | |
Pedersen Henrik Boggild | Apoderado Mancomunado | 13/01/2010 | |
Noblejas Alberto | Administrador Unico | 27/01/2009 |
ACTOS BORME DE HAVELLS SYLVANIA SPAIN LOGISTICS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22104 , F 161, S 8, H M 394319, I/A 9 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22104 , F 161, S 8, H M 394319, I/A 9 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22104 , F 161, S 8, H M 394319, I/A 9 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22104 , F 161, S 8, H M 394319, I/A 9 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-179-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22104 , F 160, S 8, H M 394319, I/A 8 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22104 , F 160, S 8, H M 394319, I/A 8 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-186-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22104 , F 159, S 8, H M 394319, I/A 7 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-24-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22104 , F 159, S 8, H M 394319, I/A 7 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-24-28