SITUS CONSULTORES INMOBILIARIOS SL - EXTINGUIDA
Razón Social SITUS CONSULTORES INMOBILIARIOS SL
CIF B87246351
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 18/03/2015
Nombres Anteriores
- WIDIA INVESTMENTS SL
- HATFIELD SPAIN SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Hatfield Philips International Limited
VINCULACIONES DE SITUS CONSULTORES INMOBILIARIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SITUS CONSULTORES INMOBILIARIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arteaga Deina | Apoderado Mancomunado | 18/04/2017 | 21/12/2018 |
Birkmann Bjorn Enrico | Liquidador | 21/12/2018 | 21/12/2018 |
Birkmann Bjorn Enrico | Administrador Solidario | 12/06/2017 | 21/12/2018 |
Good Iii Ralph Louis | Administrador Solidario | 12/06/2017 | 21/12/2018 |
Good Iii Ralph Louis | Apoderado Mancomunado | 18/04/2017 | 21/12/2018 |
Hammel Wilhelm | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/06/2015 | 21/12/2018 |
Hammel Wilhelm | Apoderado Mancomunado | 18/04/2017 | 21/12/2018 |
Hatfield Philips International Limited | Socio Unico | 23/06/2015 | 21/12/2018 |
Kalbli Gertraud | Apoderado Mancomunado | 18/04/2017 | 21/12/2018 |
Quiroga Rodriguez Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/06/2015 | 21/12/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SITUS CONSULTORES INMOBILIARIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33255 , F 196, S 8, H M 598525, I/A 8 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33255 , F 196, S 8, H M 598525, I/A 8 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33255 , F 196, S 8, H M 598525, I/A 8 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33255 , F 196, S 8, H M 598525, I/A 8 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33255 , F 196, S 8, H M 598525, I/A 7 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33255 , F 195, S 8, H M 598525, I/A 6 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33255 , F 195, S 8, H M 598525, I/A 6 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-28
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33255 , F 195, S 8, H M 598525, I/A 6 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33255 , F 195, S 8, H M 598525, I/A 5 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33255 , F 195, S 8, H M 598525, I/A 5 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-28