HARRIS INVESTIMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ramon de Montcada, 15
Código Postal 07180
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social HARRIS INVESTIMENTS SL
CIF B57627309
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 25/06/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HARRIS INVESTIMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HARRIS INVESTIMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Harris John George | Administrador Unico | 20/07/2009 | 18/11/2015 |
Harris John George | Liquidador | 18/11/2015 | 18/11/2015 |
Lee Stephen Paul | Apoderado | 11/08/2009 | 18/11/2015 |
Bowe Eric-john | Apoderado | 28/08/2009 | 20/10/2010 |
ACTOS BORME DE HARRIS INVESTIMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2392 , F 206, S 8, H PM 64304, I/A 5 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2392 , F 206, S 8, H PM 64304, I/A 5 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2392 , F 206, S 8, H PM 64304, I/A 5 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2392 , F 206, S 8, H PM 64304, I/A 5 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2392 , F 206, S 8, H PM 64304, I/A 5 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2392 , F 206, S 8, H PM 64304, I/A 4 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2392 , F 206, S 8, H PM 64304, I/A 3 (28/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2392 , F 205, S 8, H PM 64304, I/A 2 (11/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-157-07