HARRINABAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lope de Irigoyen, 7
Código Postal 20301
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social HARRINABAR SL
CIF B20965679
Capital Social 49900.0 Euros
Actividad Preparación de terrenos
Fecha de Constitución 23/01/2008
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE HARRINABAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HARRINABAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Elizondo Zabaleta Xabier | Administrador Mancomunado | 27/04/2009 | 04/06/2010 |
Elizondo Zabaleta Xabier | Liquidador Mancomunado | 04/06/2010 | 04/06/2010 |
Ormazabal Zabaleta Miren Karmene | Administrador Mancomunado | 27/04/2009 | 04/06/2010 |
Ormazabal Zabaleta Miren Karmene | Liquidador Mancomunado | 04/06/2010 | 04/06/2010 |
Elizondo Zabaleta Xabier | Administrador Solidario | 27/04/2009 | |
Loyarte San Sebastian Aitor | Administrador Solidario | 27/04/2009 |
ACTOS BORME DE HARRINABAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2366 , F 123, S 8, H SS 30148, I/A 4 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2366 , F 123, S 8, H SS 30148, I/A 4 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-20
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2366 , F 123, S 8, H SS 30148, I/A 4 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-20
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2366 , F 123, S 8, H SS 30148, I/A 4 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-223-20
- C/ LOPE DE IRIGOYEN, NUMERO 7 (IRUN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2366 , F 123, S 8, H SS 30148, I/A 3 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2366 , F 123, S 8, H SS 30148, I/A 3 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-20
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2366 , F 123, S 8, H SS 30148, I/A 3 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2366 , F 123, S 8, H SS 30148, I/A 3 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-20
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 46.890,00 | Euros |
Capital Actual: | 49.900,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.557,81 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2366 , F 123, S 8, H SS 30148, I/A 2 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-20