HARMONY MUSIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL PARC VALLES,POLIGONO SANTA MARGARIDA II PAR 7
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Razón Social HARMONY MUSIC SL
CIF B65243123
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de colocación
Fecha de Constitución 31/12/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HARMONY MUSIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HARMONY MUSIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lara Gomez Jesus | Administrador Unico | 08/11/2010 | 28/12/2012 |
Lara Gomez Jesus | Liquidador | 28/12/2012 | 28/12/2012 |
Gonzalez Perez Raul Federico | Administrador Unico | 04/02/2010 | 08/11/2010 |
ACTOS BORME DE HARMONY MUSIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41684 , F 98, S 8, H B 393288, I/A 3 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41684 , F 98, S 8, H B 393288, I/A 3 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41684 , F 98, S 8, H B 393288, I/A 3 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO DON JESUS LARA GOMEZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41684 , F 97, S 8, H B 393288, I/A 2 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41684 , F 97, S 8, H B 393288, I/A 2 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41684 , F 97, S 8, H B 393288, I/A 2 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41684 , F 95, S 8, H B 393288, I/A 1 (04/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-08
Dirección:CL PARC VALLES,POLIGONO SANTA MARGARIDA II PAR 7 (TERRASSA)
Comienzo de operaciones:31/12/09
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:LA PROMOCION Y REPRESENTACION DE ARTISTAS E INVESTIGADORES CIENTIFICOS,ORGANIZACION,PROMOCION Y VENTA DE CONCIERTOS,EXPOSICIONES,CONMEMORACIONES,CONFERENCIAS Y ESPECTACULOS PUBLICOS DE TODO TIPO,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41684 , F 95, S 8, H B 393288, I/A 1 (04/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-08