HARGINAK CANTEROS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ESTRADA DE MALA Nº 8-7º B
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social HARGINAK CANTEROS SL
CIF B95396644
Fecha de Constitución 01/12/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HARGINAK CANTEROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HARGINAK CANTEROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Legorburu Alonso Marta | Administrador Unico | 06/11/2015 | 08/04/2021 |
Legorburu Alonso Marta | Liquidador | 08/04/2021 | 08/04/2021 |
Legorburu Navarro Jose Ignacio | Administrador Unico | 20/08/2012 | 06/11/2015 |
Erauzkin Urrutia Kepa Mirena | Socio Unico | 25/02/2009 | 20/08/2012 |
Erauzkin Urrutia Kepa Mirena | Administrador Unico | 25/02/2009 | 20/08/2012 |
Barrientos Fernandez Lorenzo | Administrador Solidario | 25/02/2009 | |
Erauzkin Urrutia Kepa Mirena | Administrador Solidario | 25/02/2009 |
ACTOS BORME DE HARGINAK CANTEROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4643 , F 129, S 8, H BI 45022, I/A 6 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4643 , F 129, S 8, H BI 45022, I/A 6 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4643 , F 129, S 8, H BI 45022, I/A 6 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4643 , F 129, S 8, H BI 45022, I/A 6 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4643 , F 129, S 8, H BI 45022, I/A 5 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4643 , F 129, S 8, H BI 45022, I/A 5 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-48
- C/ ESTRADA DE MALA Nº 8-7º B (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4643 , F 129, S 8, H BI 45022, I/A 4 (20/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4643 , F 129, S 8, H BI 45022, I/A 4 (20/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4643 , F 129, S 8, H BI 45022, I/A 4 (20/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4643 , F 129, S 8, H BI 45022, I/A 4 (20/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-48