HARCOURT INVESTMENTS AGENCIA DE VALORES SA
Dirección social Paseo Castellana, 40
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HARCOURT INVESTMENTS AGENCIA DE VALORES SA
Capital Social 668967.0 Euros
Nombres Anteriores
- HARCOURT INVESTMENTS SGIIC SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Fritz Stephan
Propietario Harcourt Investment Consulting Ag
Auditor ERNST & YOUNG SL
ORGANIGRAMA DE HARCOURT INVESTMENTS AGENCIA DE VALORES SA
VINCULACIONES DE HARCOURT INVESTMENTS AGENCIA DE VALORES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HARCOURT INVESTMENTS AGENCIA DE VALORES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Candrian Reto | Consejero | 06/05/2010 | |
Fritz Stephan | Consejero | 06/05/2010 | |
Fritz Stephan | Presidente | 06/05/2010 | |
Ezcurra Magaña Jose Luis | Apoderado | 22/02/2010 | |
Harcourt Investment Consulting Ag | Socio Unico | 02/07/2009 | |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 26/02/2009 |
ACTOS BORME DE HARCOURT INVESTMENTS AGENCIA DE VALORES SA
- REVOCADA LA AUTORIZACION Y DADA DE BAJA DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, PORRESOLUCION DE 24 DE JUNIO DE 2.010, COMO CONSECUENCIA DEL CESE EN SU ACTIVIDAD Y TRANSFORMACION EN SOCIEDAD ANONIMA DE REGIMEN COMUN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20364 , F 109, S 8, H M 360118, I/A 12-M (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-132-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20364 , F 114, S 8, H M 360118, I/A 17 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-93-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20364 , F 114, S 8, H M 360118, I/A 16 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20364 , F 114, S 8, H M 360118, I/A 16 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-28
Capital Anterior: | 668.966,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1,00 | Euros |
Capital Actual: | 668.967,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20364 , F 113, S 8, H M 360118, I/A 15 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-28
Capital Anterior: | 1.700.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.031.034,00 | Euros |
Capital Actual: | 668.966,00 | Euros |
Porcentaje: | 60,65 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20364 , F 113, S 8, H M 360118, I/A 15 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 40-BIS 6& (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20364 , F 113, S 8, H M 360118, I/A 14 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20364 , F 111, S 8, H M 360118, I/A 13 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20364 , F 111, S 8, H M 360118, I/A 13 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-28
- LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES ADOPTO CON FECHA 11-12-09 DAR DE BAJA DEL REGISTRO DE SOCIEDADES GESTORAS DE INSTITUCION COLECTIVA A LA SOCIEDAD HARCOURT INVESTMENTS SGIIC"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20364 , F 90, S 8, H M 360118, I/A 1M (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-28