HANSA MEYER GLOBAL TRANSPORT SL - EXTINGUIDA
Dirección social G.V. Corts Catalanes, 643
Código Postal 08010
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social HANSA MEYER GLOBAL TRANSPORT SL
CIF B63577498
Capital Social 222700.0 Euros
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Fecha de Constitución 16/07/2004
Página Web www.hego.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Cano Martinez Blanca
VINCULACIONES DE HANSA MEYER GLOBAL TRANSPORT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HANSA MEYER GLOBAL TRANSPORT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cano Martinez Blanca | Administrador Unico | 22/01/2013 | 04/12/2015 |
Mathias Hohmann | Apoderado | 31/01/2013 | 04/12/2015 |
Klaus Hoffmann | Administrador Unico | 13/04/2011 | 22/01/2013 |
Thorsten Schultz | Administrador Solidario | 13/04/2011 | |
Jorg Hans Joachim Wilhelm Knehe | Administrador Solidario | 16/04/2010 |
ACTOS BORME DE HANSA MEYER GLOBAL TRANSPORT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42564 , F 24, S 8, H B 286218, I/A 14 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 826/2014, AUTOS FIRMES DE FECHAS: 03/12/2014 Y 05/05/2015, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42564 , F 24, S 8, H B 286218, I/A 14 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-08
Capital Anterior: | 655.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 432.300,00 | Euros |
Capital Actual: | 222.700,00 | Euros |
Porcentaje: | 66,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42564 , F 23, S 8, H B 286218, I/A 13 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42564 , F 22, S 8, H B 286218, I/A 12 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-08
- GV DE LES CORTS CATALANES Num.643 P.4 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42564 , F 22, S 8, H B 286218, I/A 11 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42564 , F 22, S 8, H B 286218, I/A 11 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42564 , F 22, S 8, H B 286218, I/A 11 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-08
Capital Anterior: | 430.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 225.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 655.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 52,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42564 , F 22, S 8, H B 286218, I/A 10 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
- CL SABINO DE ARANA 56 BIS (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42564 , F 21, S 8, H B 286218, I/A 9 (29/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-08