HANSA ESPAÑA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Av Generalitat, 145
Código Postal 08840
Municipio Viladecans
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social HANSA ESPAÑA SA
CIF A58394057
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Página Web www.hansa.es
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HANSA ESPAÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HANSA ESPAÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andreas Hubertus Wolfgang Keuter | Apoderado Solidario | 27/08/2021 | 25/05/2022 |
Bello Cardenes Elena | Apoderado Solidario | 27/08/2021 | 25/05/2022 |
Fruhbeck Borrero Guillermo Cayo | Apoderado Solidario | 27/08/2021 | 25/05/2022 |
Fruhbeck Olmedo Guillermo | Apoderado Solidario | 27/08/2021 | 25/05/2022 |
Lozano Ucles Leticia | Apoderado Solidario | 27/08/2021 | 25/05/2022 |
Olli Pekka Aslak Vanhanen | Administrador Unico | 08/05/2019 | 25/05/2022 |
Olli Pekka Aslak Vanhanen | Liquidador | 25/05/2022 | 25/05/2022 |
Casablancas Hijano Marc | Apoderado Solidario | 18/01/2019 | 27/08/2021 |
Semra Aslan | Apoderado Solidario | 29/12/2016 | 27/08/2021 |
Georgios Kabitoglou | Administrador Unico | 18/01/2019 | 08/05/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HANSA ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46277 , F 176, S 8, H B 86284, I/A 43 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46277 , F 176, S 8, H B 86284, I/A 43 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46277 , F 176, S 8, H B 86284, I/A 43 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46277 , F 175, S 8, H B 86284, I/A 42 (27/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46277 , F 174, S 8, H B 86284, I/A 41 (27/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46277 , F 174, S 8, H B 86284, I/A 41 (27/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-08
- RECTIFICADA LA INSCRIPCION 38, POR ERROR EN LA TRANSCRIPCION DEL PODER EN EL QUE SE OMITIERON ALGUNAS FACULTADES OTORGADAS AL APODERADO DON MARC CASABLANCAS HIJANO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46277 , F 172, S 8, H B 86284, I/A 40 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46277 , F 172, S 8, H B 86284, I/A 39 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46277 , F 172, S 8, H B 86284, I/A 39 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46277 , F 171, S 8, H B 86284, I/A 38 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08