HANEKE INVESTIGACIONES AIE - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CASTILLO 56 1 - EDIFICIO LOS PATIOS FINCA NUMER
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social HANEKE INVESTIGACIONES AIE
CIF V76818442
Capital Social 1558515.67 Euros
Fecha de Constitución 01/01/2020
Órgano Administración Administrador único
Propietario ANFIX SOFTWARE SL
VINCULACIONES DE HANEKE INVESTIGACIONES AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HANEKE INVESTIGACIONES AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANFIX SOFTWARE SL | Socio Unico | 25/10/2021 | 25/10/2021 |
ARQUIMEA RESEARCH CENTER SL | Administrador Solidario | 23/01/2020 | 25/10/2021 |
De La Mora Gonzalez Juan Jose | Liquidador | 25/10/2021 | 25/10/2021 |
De La Mora Gonzalez Juan Jose | Administrador Unico | 25/10/2021 | 25/10/2021 |
KAUDAL CONTROL Y GESTION DE PROYECTOS SL | Administrador Solidario | 23/01/2020 | 25/10/2021 |
ACTOS BORME DE HANEKE INVESTIGACIONES AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3666 , F 128, S 8, H TF 64111, I/A 8 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3666 , F 128, S 8, H TF 64111, I/A 8 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3666 , F 128, S 8, H TF 64111, I/A 8 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3666 , F 128, S 8, H TF 64111, I/A 8 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3666 , F 128, S 8, H TF 64111, I/A 8 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-38
Capital Anterior: | 382.732,62 | Euros |
Aumento de capital: | 1.175.783,05 | Euros |
Capital Actual: | 1.558.515,67 | Euros |
Porcentaje: | 307,21 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3666 , F 127, S 8, H TF 64111, I/A 6 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3666 , F 127, S 8, H TF 64111, I/A 5 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3666 , F 127, S 8, H TF 64111, I/A 5 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3666 , F 127, S 8, H TF 64111, I/A 5 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-38
Capital Anterior: | 100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 382.632,62 | Euros |
Capital Actual: | 382.732,62 | Euros |
Porcentaje: | 382.632,62 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3666 , F 126, S 8, H TF 64111, I/A 3 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38