HAMSTERBRAND SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Casp, 63
Código Postal 08010
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social HAMSTERBRAND SL
CIF B67113555
Capital Social 33400.0 Euros
Fecha de Constitución 20/11/2017
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Ortiz Roca Francisco Javier
VINCULACIONES DE HAMSTERBRAND SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HAMSTERBRAND SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ortiz Roca Francisco Javier | Administrador Unico | 01/10/2018 | 04/01/2022 |
Arnau Carreras Lluis Maria | Administrador Mancomunado | 07/12/2017 | 01/10/2018 |
Ortiz Roca Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 07/12/2017 | 01/10/2018 |
ACTOS BORME DE HAMSTERBRAND SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46179 , F 71, S 8, H B 512058, I/A 4 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 757/2021, AUTO FIRME DE FECHA 06/09/2021, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46179 , F 71, S 8, H B 512058, I/A 4 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-08
Capital Anterior: | 28.400,00 | Euros |
Aumento de capital: | 5.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 33.400,00 | Euros |
Porcentaje: | 17,61 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46179 , F 70, S 8, H B 512058, I/A 3 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46179 , F 70, S 8, H B 512058, I/A 2 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46179 , F 70, S 8, H B 512058, I/A 2 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46179 , F 69, S 8, H B 512058, I/A 1 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-08
Dirección:CL CASP NUM.63 P.PP PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:20/11/17
Capital:28.400,00 Euros
Objeto social:COMERCIALIZACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODO TIPO DE ACCESORIOS RELACIONADOS CON EL MOTOR. COMERCIALIZACION AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES Y TODA CLASE DE PRENDAS PARA EL VESTIDO Y TOCADO, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46179 , F 69, S 8, H B 512058, I/A 1 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-08