HAMPTON DEVELOPMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Volta Garbi, 11
Código Postal 17248
Municipio Castell-Platja d'Aro
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social HAMPTON DEVELOPMENTS SL
CIF B17787011
Capital Social 942500.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 27/01/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HAMPTON DEVELOPMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HAMPTON DEVELOPMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Maria Baer Pakhomova | Administrador Unico | 30/10/2017 | 19/02/2018 |
Maria Baer Pakhomova | Liquidador | 19/02/2018 | 19/02/2018 |
Maria Volkova | Apoderado | 06/11/2012 | 19/02/2018 |
Victor Pakhomov | Administrador Unico | 30/10/2017 |
ACTOS BORME DE HAMPTON DEVELOPMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 163, S 8, H GI 34609, I/A 6 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 163, S 8, H GI 34609, I/A 6 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 163, S 8, H GI 34609, I/A 6 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 163, S 8, H GI 34609, I/A 6 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-17
Capital Anterior: | 10.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 932.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 942.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 9.325,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 162, S 8, H GI 34609, I/A 5 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 162, S 8, H GI 34609, I/A 5 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 162, S 8, H GI 34609, I/A 4 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 162, S 8, H GI 34609, I/A 4 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-17
- C/ VOLTA GARBI 11 - S'AGARO (CASTELL-PLATJA D'ARO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 162, S 8, H GI 34609, I/A 3 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 162, S 8, H GI 34609, I/A 2 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-17