NERVION AMPER INDUSTRIAL SL
Dirección social Calle Henao, 5
Código Postal 48009
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Mapa Ver Mapa
Razón Social NERVION AMPER INDUSTRIAL SL
CIF B05329354
Capital Social 4003000.0 Euros
Fecha de Constitución 07/04/2021
Nombres Anteriores
- HAMILTON CORPORATE SERVICES SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único AMPER SISTEMAS SA
Propietario AMPER SA
ORGANIGRAMA DE NERVION AMPER INDUSTRIAL SL
VINCULACIONES DE NERVION AMPER INDUSTRIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NERVION AMPER INDUSTRIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Lozoya Maialen | Apoderado | 19/06/2023 | |
AMPER SISTEMAS SA | Administrador Unico | 26/12/2022 | |
Lopez Perez Enrique | Apoderado | 26/12/2022 | |
ERNST & YOUNG SL | Auditor de Cuentas Concursal | 21/04/2022 | |
Alfonso Sanchez Antonio | Apoderado | 19/10/2021 | |
Castedo Lopez Luisa Maria | Apoderado | 19/10/2021 | |
Pinilla Oroz Javier | Apoderado | 19/10/2021 | |
Sterling Echevarrieta Diego | Apoderado | 19/10/2021 | |
Urcelay Garcia Landarte Mikel | Apoderado | 19/10/2021 | |
AMPER SA | Socio Unico | 23/09/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NERVION AMPER INDUSTRIAL SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6033 , F 135, S 8, H BI 77492, I/A 9 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-48
- C/ HENAO 5 3ª (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6033 , F 135, S 8, H BI 77492, I/A 8 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-48
- Se omitió por error el cese de DON LUIS FELIPE CASTRESANA SANCHEZ como secretario no consejero del consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6033 , F 135, S 8, H BI 77492, I/A 6 (26/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-6-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6033 , F 135, S 8, H BI 77492, I/A 7 (26/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-48
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6033 , F 135, S 8, H BI 77492, I/A 6 (26/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6033 , F 135, S 8, H BI 77492, I/A 6 (26/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-48
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6033 , F 135, S 8, H BI 77492, I/A 6 (26/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-48
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6033 , F 134, S 8, H BI 77492, I/A 5 (21/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6033 , F 133, S 8, H BI 77492, I/A 4 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-48
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.000.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.003.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 133.333,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6033 , F 132, S 8, H BI 77492, I/A 3 (29/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-48