HAMBURGUESAS LOPEZ DE HOYOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lopez de Hoyos, 8
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HAMBURGUESAS LOPEZ DE HOYOS SL
CIF B86992534
Capital Social 263040.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 10/04/2014
Nombres Anteriores
- HAMBURGUESAS ARAVACA SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Lana Moreno Javier Mariano
VINCULACIONES DE HAMBURGUESAS LOPEZ DE HOYOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HAMBURGUESAS LOPEZ DE HOYOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Burgos Diaz Jose Maria | Apoderado | 12/06/2014 | 31/03/2021 |
Lana Moreno Javier Mariano | Liquidador | 23/04/2019 | 31/03/2021 |
Lana Moreno Javier Mariano | Administrador Unico | 23/04/2019 | 31/03/2021 |
Carnicero Garcia Juan | Administrador Solidario | 05/06/2014 | 23/04/2019 |
Lana Moreno Javier Mariano | Administrador Solidario | 03/05/2017 | 23/04/2019 |
Saenz Mariscal Luis | Administrador Solidario | 05/06/2014 | 03/05/2017 |
ACTOS BORME DE HAMBURGUESAS LOPEZ DE HOYOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32346 , F 89, S 8, H M 582247, I/A 5 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32346 , F 89, S 8, H M 582247, I/A 4 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32346 , F 89, S 8, H M 582247, I/A 4 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32346 , F 89, S 8, H M 582247, I/A 4 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-28
Administrador Solidario
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32346 , F 89, S 8, H M 582247, I/A 4 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-28
Empresa: HAMBURGUESAS ARAVACA SL
- C/ LOPEZ DEHOYOS 8 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32346 , F 88, S 8, H M 582247, I/A 3 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-28
Empresa: HAMBURGUESAS ARAVACA SL
- HAMBURGUESAS LOPEZ DE HOYOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32346 , F 88, S 8, H M 582247, I/A 3 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-28
Empresa: HAMBURGUESAS ARAVACA SL
Capital Anterior: | 240.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 23.040,00 | Euros |
Capital Actual: | 263.040,00 | Euros |
Porcentaje: | 9,60 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32346 , F 88, S 8, H M 582247, I/A 3 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-28
Empresa: HAMBURGUESAS ARAVACA SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32346 , F 88, S 8, H M 582247, I/A 3 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-28
Empresa: HAMBURGUESAS ARAVACA SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32346 , F 88, S 8, H M 582247, I/A 3 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-28