HAJARA ASESORIA Y GESTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza España, 1
Código Postal 28850
Municipio Torrejón de Ardoz
Provincia Madrid
Razón Social HAJARA ASESORIA Y GESTION SL
CIF B82300492
Actividad Actividades de consultoría informática
Órgano Administración Administrador único
Propietario Martinez Soriano Miguel
VINCULACIONES DE HAJARA ASESORIA Y GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HAJARA ASESORIA Y GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Soriano Miguel | Liquidador | 30/04/2024 | 31/05/2024 |
Martinez Soriano Miguel | Socio Unico | 30/04/2024 | 31/05/2024 |
Soriano Fernandez Ana Maria | Administrador Unico | 14/05/2021 | 30/04/2024 |
Soriano Fernandez Ana Maria | Socio Unico | 14/05/2021 | 30/04/2024 |
Cerrada Ortega Victor | Administrador Unico | 14/05/2021 |
ACTOS BORME DE HAJARA ASESORIA Y GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 235940, I/A 6 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14303 , F 101, S 8, H M 235940, I/A 5 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14303 , F 101, S 8, H M 235940, I/A 5 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14303 , F 101, S 8, H M 235940, I/A 5 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14303 , F 101, S 8, H M 235940, I/A 5 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14303 , F 101, S 8, H M 235940, I/A 4 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14303 , F 101, S 8, H M 235940, I/A 4 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14303 , F 101, S 8, H M 235940, I/A 4 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
- Otras modificaciones estatutarias: 12. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14303 , F 100, S 8, H M 235940, I/A 3 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-189-28