HAIZE ENERGIAS RENOVABLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 40
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HAIZE ENERGIAS RENOVABLES SL
CIF B88531421
Capital Social 2200000.0 Euros
Actividad Actividades de gestión de fondos
Fecha de Constitución 21/11/2019
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Osorio Cubero Alfonso
Propietario LORETO MUTUA MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL
VINCULACIONES DE HAIZE ENERGIAS RENOVABLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HAIZE ENERGIAS RENOVABLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Miranda Pedro | Secretario | 12/12/2019 | 20/02/2024 |
Alonso Miranda Pedro | Consejero | 12/12/2019 | 20/02/2024 |
Alonso Miranda Pedro | Apoderado | 27/12/2019 | 20/02/2024 |
LORETO MUTUA MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL | Socio Unico | 12/12/2019 | 20/02/2024 |
Macian Gimeno Jose Manuel | Consejero | 12/12/2019 | 20/02/2024 |
Macian Gimeno Jose Manuel | Apoderado | 27/12/2019 | 20/02/2024 |
Osorio Cubero Alfonso | Presidente | 22/01/2024 | 20/02/2024 |
Osorio Cubero Alfonso | Consejero | 10/08/2023 | 20/02/2024 |
Garcia Esteban Eduardo | Apoderado | 27/12/2019 | 22/01/2024 |
Garcia Esteban Eduardo | Presidente | 12/12/2019 | 10/08/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HAIZE ENERGIAS RENOVABLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39981 , F 106, S 8, H M 710135, I/A 5 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39981 , F 106, S 8, H M 710135, I/A 5 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39981 , F 106, S 8, H M 710135, I/A 4 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39981 , F 106, S 8, H M 710135, I/A 4 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-28
- Se omitió publicar por error en la inscripción 3 el cese de GARCIA ESTEBAN EDUARDO como consejero y presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39981 , F 105, S 8, H M 710135, I/A 3 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2024-11-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39981 , F 105, S 8, H M 710135, I/A 3 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2024-11-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39981 , F 105, S 8, H M 710135, I/A 3 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39981 , F 103, S 8, H M 710135, I/A 2 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39981 , F 101, S 8, H M 710135, I/A 1 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39981 , F 101, S 8, H M 710135, I/A 1 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-28