HACKATHON-MADRID-CHANGE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Isla de Alegranza, 49
Código Postal 28035
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HACKATHON-MADRID-CHANGE SL
CIF B87713939
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 01/01/2017
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE HACKATHON-MADRID-CHANGE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HACKATHON-MADRID-CHANGE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Sendagorta Von Oppenheim Alvaro | Consejero Delegado Mancomunado | 05/01/2017 | 20/06/2018 |
De Sendagorta Von Oppenheim Alvaro | Consejero | 05/01/2017 | 20/06/2018 |
Espinosa Minguez Andres | Liquidador | 20/06/2018 | 20/06/2018 |
Espinosa Minguez Andres | Consejero Delegado Mancomunado | 05/01/2017 | 20/06/2018 |
Espinosa Minguez Andres | Consejero | 05/01/2017 | 20/06/2018 |
Garcia Garcia Ignacio Teodoro | Consejero Delegado Mancomunado | 05/01/2017 | 20/06/2018 |
Garcia Garcia Ignacio Teodoro | Consejero | 05/01/2017 | 20/06/2018 |
Guell Mengotti Telmo | Secretario | 05/01/2017 | 20/06/2018 |
Guell Mengotti Telmo | Consejero Delegado Mancomunado | 05/01/2017 | 20/06/2018 |
Guell Mengotti Telmo | Consejero | 05/01/2017 | 20/06/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HACKATHON-MADRID-CHANGE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35474 , F 192, S 8, H M 637632, I/A 2 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35474 , F 192, S 8, H M 637632, I/A 2 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35474 , F 192, S 8, H M 637632, I/A 2 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35474 , F 192, S 8, H M 637632, I/A 2 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35474 , F 190, S 8, H M 637632, I/A 1 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-28
Dirección:C/ ISLA DE LA ALEGRANZA Nº 49 (MADRID)
Comienzo de operaciones:01/01/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Constituye el objeto social: La organización y promoción de eventos (especialmente hackathones), y el desarrollo, producción, investigación, explotación y la compra-venta de proyectos. Tales actividades podrán ser realizadas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto mediante la titula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35474 , F 190, S 8, H M 637632, I/A 1 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-28