HABITATGES SANT JAUME SA - EXTINGUIDA
Municipio Manlleu
Provincia Barcelona
Razón Social HABITATGES SANT JAUME SA
CIF A61793501
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HABITATGES SANT JAUME SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HABITATGES SANT JAUME SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Novellas Ferrer Josep | Administrador Unico | 30/06/2022 | 29/07/2022 |
Novellas Ferrer Josep | Liquidador | 29/07/2022 | 29/07/2022 |
Codina Viñets Ramon | Administrador Unico | 01/10/2009 | 30/06/2022 |
Codina Viñets Ramon | Administrador Unico | 30/06/2022 |
ACTOS BORME DE HABITATGES SANT JAUME SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31370 , F 57, S 8, H B 187639, I/A 9 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31370 , F 57, S 8, H B 187639, I/A 9 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31370 , F 57, S 8, H B 187639, I/A 9 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31370 , F 57, S 8, H B 187639, I/A 7 N (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31370 , F 57, S 8, H B 187639, I/A 8 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-32-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31370 , F 57, S 8, H B 187639, I/A 7 (01/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31370 , F 57, S 8, H B 187639, I/A 7 (01/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-08