HABITATGES MALGRAT SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social HABITATGES MALGRAT SL
CIF B59374751
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HABITATGES MALGRAT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HABITATGES MALGRAT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arcas Sanchez Rafael | Liquidador | 27/09/2011 | 23/01/2013 |
Abadias Susin Juan Ignacio | Administrador Unico | 14/12/2010 | 27/09/2011 |
ACTOS BORME DE HABITATGES MALGRAT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20493 , F 69, S 8, H B 7881, I/A 6 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20493 , F 69, S 8, H B 7881, I/A 5 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20493 , F 69, S 8, H B 7881, I/A 5 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20493 , F 69, S 8, H B 7881, I/A 5 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-13-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20493 , F 69, S 8, H B 7881, I/A 4 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08