HABITATGES ALFPA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Farell, 5
Código Postal 08014
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social HABITATGES ALFPA SA
CIF A61750907
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HABITATGES ALFPA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HABITATGES ALFPA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lobsiger Arrufi Carlos Jorge | Administrador Unico | 12/06/2017 | 17/01/2018 |
Lobsiger Arrufi Carlos Jorge | Liquidador | 17/01/2018 | 17/01/2018 |
Lobsiger Arrufi Carlos Jorge | Administrador Unico | 13/02/2012 | 12/06/2017 |
Lobsiger Arrufi Carlos Jorge | Administrador Solidario | 13/02/2012 | |
Paga Bonet Jesus | Administrador Solidario | 13/02/2012 |
ACTOS BORME DE HABITATGES ALFPA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31000 , F 138, S 8, H B 183490, I/A 10 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31000 , F 138, S 8, H B 183490, I/A 10 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31000 , F 138, S 8, H B 183490, I/A 10 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31000 , F 138, S 8, H B 183490, I/A 9 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31000 , F 137, S 8, H B 183490, I/A 6 N (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31000 , F 137, S 8, H B 183490, I/A 7 N (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL.SOCIO UNICO:"BIENES INDUSTRIALES SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31000 , F 137, S 8, H B 183490, I/A 8 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.16 y 28.- MODIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31000 , F 137, S 8, H B 183490, I/A 8 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31000 , F 137, S 8, H B 183490, I/A 8 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08