HABITAT TERRES D'OCCITANIA SL
Dirección social Carre Sant Joan, 2
Municipio Naut Aran
Provincia Lleida
Razón Social HABITAT TERRES D'OCCITANIA SL
Capital Social 1188000.0 Euros
Fecha de Constitución 11/11/2009
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Jaquet Sole Jose Manuel
ORGANIGRAMA DE HABITAT TERRES D'OCCITANIA SL
VINCULACIONES DE HABITAT TERRES D'OCCITANIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HABITAT TERRES D'OCCITANIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jaquet Sole Jose Manuel | Administrador Unico | 10/09/2015 | |
Jaquet Sole Jose Manuel | Apoderado | 28/07/2010 |
ACTOS BORME DE HABITAT TERRES D'OCCITANIA SL
- En el Boletín 180/15 y con la ref. 0381364 se publicaron los actos correspondientes a la inscr. 4 de HABITAT TERRES D'OCCITANIA SL, habiéndose indicado, por error, el cese de Don José-Manuel Jaquet Solé como Admor-único cuando en realidad el cese lo fue de Doña Angela Solé Vergés como Admor- mancom
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1214 , F 138, S 8, H L 24234, I/A 4 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-25
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1214 , F 138, S 8, H L 24234, I/A 4 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-25
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1214 , F 138, S 8, H L 24234, I/A 4 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1214 , F 138, S 8, H L 24234, I/A 4 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-25
Administrador Mancomunado
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1214 , F 138, S 8, H L 24234, I/A 4 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-25
Capital Anterior: | 908.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 280.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.188.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 30,84 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1214 , F 137, S 8, H L 24234, I/A 3 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-66-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1214 , F 135, S 8, H L 24234, I/A 2 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-25
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1214 , F 122, S 8, H L 24234, I/A 1 (24/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-25
Dirección:C/ SAN JUAN 2A (NAUT ARAN)
Comienzo de operaciones:11/11/09
Capital:908.000,00 Euros
Objeto social:La explotación de la actividad de hostelería, restaurantes, bares, salas de fiestas, salas de juego, tanto en su construcción como en explotación y todo cuanto tenga relación con los servicios de hostelería y con los deportes de nieve, a saber, excursiones a caballo, senderismo, excursiones en bicic
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1214 , F 122, S 8, H L 24234, I/A 1 (24/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-25