HABEMUS RENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Vicenç, 27
Código Postal 08001
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social HABEMUS RENT SL
CIF B67457770
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 23/05/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HABEMUS RENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HABEMUS RENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOT SPOT BUILDERS SL | Administrador Unico | 07/02/2023 | |
MUTTER VENTURES SA | Administrador Unico | 23/07/2019 | 07/02/2023 |
Pascual Valoira Marc | Apoderado Solidario | 03/02/2020 | 07/02/2023 |
Pujo Botey Cristian | Apoderado Solidario | 01/08/2019 | 07/02/2023 |
Rodriguez Fornos Christian | REPR.143 RRM | 23/07/2019 | 07/02/2023 |
ACTOS BORME DE HABEMUS RENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47225 , F 122, S 8, H B 537421, I/A 4 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1007/2021, AUTO FIRME DE FECHA 08/10/2021, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47225 , F 122, S 8, H B 537421, I/A 4 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47225 , F 122, S 8, H B 537421, I/A 4 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46989 , F 23, S 8, H B 537421, I/A 3 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46989 , F 21, S 8, H B 537421, I/A 2 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO HOT SPOT BUILDERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46989 , F 19, S 8, H B 537421, I/A 1 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46989 , F 19, S 8, H B 537421, I/A 1 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-08
Dirección:CL SANT VICENC Num.27 ESC. P.BJ PTA. (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:23/05/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:AGENCIA INMOBILIARIA DIGITAL CNAE 6831
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46989 , F 19, S 8, H B 537421, I/A 1 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-08