H3J SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Poeta Joan Maragall, 1
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social H3J SL
CIF B37051695
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único ISLAS CANARIAS SL
Propietario ISLAS CANARIAS SL
VINCULACIONES DE H3J SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE H3J SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ISLAS CANARIAS SL | Administrador Unico | 27/01/2012 | 14/01/2019 |
ISLAS CANARIAS SL | Socio Unico | 01/12/2011 | 14/01/2019 |
Julian Rodilla Ventura | Representante | 27/01/2012 | 14/01/2019 |
Julian Gomez Ventura | Consejero Delegado Solidario | 27/01/2012 | |
Julian Gomez Ventura | Presidente | 27/01/2012 | |
Julian Gomez Ventura | Consejero | 27/01/2012 | |
Julian Rodilla Enrique | Secretario | 27/01/2012 | |
Julian Rodilla Enrique | Consejero | 27/01/2012 | |
Julian Rodilla Maria Dolores | Consejero | 27/01/2012 | |
Julian Rodilla Ventura | Consejero Delegado Solidario | 27/01/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE H3J SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25891 , F 119, S 8, H M 466707, I/A 5 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25891 , F 119, S 8, H M 466707, I/A 5 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25891 , F 118, S 8, H M 466707, I/A 4 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25891 , F 118, S 8, H M 466707, I/A 4 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25891 , F 118, S 8, H M 466707, I/A 4 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25891 , F 118, S 8, H M 466707, I/A 3 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-156-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-219-28