H2GENERA FUEL CELL PROJECTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Arago, 410
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social H2GENERA FUEL CELL PROJECTS SL
CIF B64867476
Fecha de Constitución 28/04/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE H2GENERA FUEL CELL PROJECTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE H2GENERA FUEL CELL PROJECTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lluis Talarn Pedro Miguel | Administrador Solidario | 24/04/2013 | 14/02/2019 |
Margalef Valldeperez Pere | Liquidador | 14/02/2019 | 14/02/2019 |
Margalef Valldeperez Pere | Administrador Solidario | 24/04/2013 | 14/02/2019 |
Robles Molina Jose Alberto | Apoderado | 29/01/2010 | 14/02/2019 |
Arnau Saiz Raimon | Administrador Unico | 29/01/2010 | 24/04/2013 |
Arnau Saiz Raimon | Consejero | 29/01/2010 | |
Lluis Talarn Pedro Miguel | Secretario | 29/01/2010 | |
Lluis Talarn Pedro Miguel | Consejero | 29/01/2010 | |
Margalef Valldeperez Pere | Presidente | 29/01/2010 | |
Margalef Valldeperez Pere | Consejero | 29/01/2010 |
ACTOS BORME DE H2GENERA FUEL CELL PROJECTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40490 , F 220, S 8, H B 364785, I/A 5 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40490 , F 220, S 8, H B 364785, I/A 5 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40490 , F 220, S 8, H B 364785, I/A 5 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40490 , F 220, S 8, H B 364785, I/A 4 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40490 , F 220, S 8, H B 364785, I/A 4 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-15-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-53-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40490 , F 220, S 8, H B 364785, I/A 3 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40490 , F 220, S 8, H B 364785, I/A 3 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40490 , F 218, S 8, H B 364785, I/A 2 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-08