H C A SLP - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social H C A SLP
CIF B78266228
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Página Web www.hca.es
VINCULACIONES DE H C A SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE H C A SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Franco Trashorras Jose Ramon | Liquidador Solidario | 20/01/2014 | 08/09/2014 |
Valladares Vacuende Jose Luis | Liquidador Solidario | 20/01/2014 | 08/09/2014 |
Dominguez Montero Juan Antonio | Consejero Delegado Solidario | 20/01/2014 | |
Dominguez Montero Juan Antonio | Presidente | 20/01/2014 | |
Dominguez Montero Juan Antonio | Consejero | 20/01/2014 | |
Espinosa Gonzalez Jose | Secretario | 20/01/2014 | |
Espinosa Gonzalez Jose | Consejero Delegado Solidario | 20/01/2014 | |
Espinosa Gonzalez Jose | Consejero | 20/01/2014 | |
Izquierdo Martinez Maria Jesus | Consejero Delegado Solidario | 20/01/2014 | |
Izquierdo Martinez Maria Jesus | Consejero | 20/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE H C A SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3349 , F 126, S 8, H M 56780, I/A 7 (08/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-176-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3349 , F 126, S 8, H M 56780, I/A 7 (08/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-176-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3349 , F 125, S 8, H M 56780, I/A 6 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3349 , F 125, S 8, H M 56780, I/A 6 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3349 , F 125, S 8, H M 56780, I/A 6 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-206-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-226-28