GVW SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Luis Mariano, 12
Código Postal 20302
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social GVW SL
CIF B75050732
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 19/07/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Withers Graeme Victor
VINCULACIONES DE GVW SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GVW SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Withers Graeme Victor | Administrador Unico | 29/08/2011 | 04/02/2021 |
Withers Graeme Victor | Socio Unico | 29/08/2011 | 04/02/2021 |
Withers Graeme Victor | Liquidador | 04/02/2021 | 04/02/2021 |
ACTOS BORME DE GVW SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2527 , F 100, S 8, H SS 33816, I/A 5 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2527 , F 100, S 8, H SS 33816, I/A 5 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2527 , F 100, S 8, H SS 33816, I/A 5 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2527 , F 100, S 8, H SS 33816, I/A 5 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-20
- C/ LUIS MARIANO, 12-2º A.- (IRUN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2527 , F 100, S 8, H SS 33816, I/A 4 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-20
- C/ SANTIAGO 29 BAJO (IRUN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2527 , F 100, S 8, H SS 33816, I/A 3 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-20
- AVDA NAVARRA, 13 - 7º (IRUN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2527 , F 100, S 8, H SS 33816, I/A 2 (11/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-178-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2527 , F 97, S 8, H SS 33816, I/A 1 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2527 , F 97, S 8, H SS 33816, I/A 1 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-20
Dirección:C/ JUNCAL Nº24, LOCAL BAJO Nº12. (IRUN)
Comienzo de operaciones:19/07/11
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:La Programación Informática y la realización de tareas como Analista Informático
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2527 , F 97, S 8, H SS 33816, I/A 1 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-20