GUSTAVO MALVE Y ASOCIADOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Consell de Cent, 430
Código Postal 08013
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GUSTAVO MALVE Y ASOCIADOS SL
CIF B66677691
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 28/12/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GUSTAVO MALVE Y ASOCIADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GUSTAVO MALVE Y ASOCIADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gustavo Horacio Malve | Administrador Unico | 19/07/2016 | 26/10/2023 |
Malve Lupinacci Gustavo Horacio | Liquidador | 26/10/2023 | 26/10/2023 |
Sola Noguero Maria Isabel | Administrador Unico | 16/02/2016 | 19/07/2016 |
ACTOS BORME DE GUSTAVO MALVE Y ASOCIADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45214 , F 190, S 8, H B 480598, I/A 4 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45214 , F 190, S 8, H B 480598, I/A 4 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45214 , F 190, S 8, H B 480598, I/A 4 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-08
- CL CONSELL DE CENT Num.430 P.1 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45214 , F 189, S 8, H B 480598, I/A 3 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45214 , F 189, S 8, H B 480598, I/A 3 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45214 , F 189, S 8, H B 480598, I/A 3 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO GUSTAVO HORACIO MALVE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45214 , F 188, S 8, H B 480598, I/A 1 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45214 , F 188, S 8, H B 480598, I/A 1 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-08
Dirección:CL TEODORA LAMADRID NUM.39 P.BA (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:28/12/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:INTERMEDIACION INMOBILIARIA, COMPRAVENTA, PERMUTA, ADMINISTRACION, GETION Y EXPLOTACION DIRECTAMENTE O EN ARRENDAMIETO DE TODO TIPO DE BIENES INMUEBLES, SEAN RUSTICOS O URBANOS. EXPLOTACION DE APARTAMENTOS Y LOCALES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45214 , F 188, S 8, H B 480598, I/A 1 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-08